Geb./Alter: | 27.12.1987 (36) |
---|---|
Geburtsort: | Camerino |
Nationalität: | Italien |
ø-Amtszeit als Trainer: |
1,01 Jahre |
Trainerlizenz: | UEFA-A-Lizenz |
Gian Marco Ortolani
sscittadicampobasso.it
- Geb./Alter: 27.12.1987 (36)
- Geburtsort: Camerino
- Staatsbürgerschaft: Italien
- Trainerlizenz : UEFA-A-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,01 Jahre
Profildaten
Leistungsdaten
Keine Daten vorhanden.
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
AC Perugia Techniktrainer | 24/25 (08.08.2024) | vsl. 30.06.2025 | - | 0,00 | ||
Techniktrainer unter: Alessandro Formisano (6 Spiele) | ||||||
Vis Pesaro Techniktrainer | 23/24 (01.12.2023) | 23/24 (30.06.2024) | - | 0,00 | ||
Techniktrainer unter: Simone Banchieri (19 Spiele), Roberto Stellone (6 Spiele) | ||||||
Fidelis Andria Co-Trainer | 22/23 (01.11.2022) | 22/23 (17.01.2023) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Diaw Doudou (11 Spiele) | ||||||
Fidelis Andria Spielanalyst | 22/23 (01.07.2022) | 22/23 (31.10.2022) | - | 0,00 | ||
Campobasso Techniktrainer | 21/22 (13.07.2021) | 21/22 (30.06.2022) | - | 0,00 | ||
Techniktrainer unter: Mirko Cudini (37 Spiele) | ||||||
Tolentino Leiter der Nachwuchsabteilung | 20/21 (01.09.2020) | 20/21 (30.06.2021) | - | 0,00 | ||
Adriese 1906 Co-Trainer | 19/20 (06.06.2019) | 19/20 (16.01.2020) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Luca Tiozzo (25 Spiele) | ||||||
Matelica Co-Trainer | 17/18 (05.07.2017) | 18/19 (05.06.2019) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Luca Tiozzo (89 Spiele) | ||||||
Matelica U19 Trainer | 16/17 (01.07.2016) | 16/17 (04.07.2017) | - | 0,00 |