Gerry Taggart
- Geb./Alter: 18.10.1970 (53)
- Geburtsort: Belfast
- Staatsbürgerschaft: Nordirland
War Spieler:
Letzter Verein :
Stoke City
Meiste Spiele für :
Leicester City
Karriereende :
01.07.2006
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | von / bis | Amtszeit | Spiele | G | U | V | Eingesetzte Spieler | ø-Tore | PPS | Spiele / PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oldham Athletic Co-Trainer | 10/11 (01.07.2010) | 12/13 (31.12.2012) | 10/11 (01.07.2010) / 12/13 (31.12.2012) | 914 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Co-Trainer unter: Paul Dickov (134 Spiele) | ||||||||||||||
Leicester City Co-Trainer | 07/08 (13.09.2007) | 09/10 (30.06.2010) | 07/08 (13.09.2007) / 09/10 (30.06.2010) | 1021 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Co-Trainer unter: Nigel Pearson (106 Spiele), Ian Holloway (32 Spiele), Gary Megson (9 Spiele), Frank Burrows (5 Spiele), Chris Powell (1 Spiel) |
Transferhistorie als Spieler
Hier werden alle Transfers eines ausgewählten Spielers angezeigt. Neben dem Zeitpunkt eines Transfers, den beteiligten Vereinen und der Ablösesumme, wird auch der Marktwert des Spielers zum Zeitpunkt des Transfers angegeben.
Saison | Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | MW | Ablöse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/07 | 01.07.2006 | Stoke City | Karriereende | - | - | |||||
03/04 | 24.02.2004 | Leicester City | Stoke City | - | ablösefrei | |||||
03/04 | 02.02.2004 | Stoke City | Leicester City | - | Leih-Ende | |||||
03/04 | 07.12.2003 | Leicester City | Stoke City | - | Leihe | |||||
98/99 | 01.07.1998 | Bolton | Leicester City | - | ablösefrei | |||||
95/96 | 01.08.1995 | FC Barnsley | Bolton | - | 2,25 Mio. € | |||||
89/90 | 10.01.1990 | Manchester City | FC Barnsley | - | 100 Tsd. € | |||||
89/90 | 01.07.1989 | Man City U18 | Manchester City | - | - | |||||
Transfererlöse gesamt: | 2,35 Mio. € |