Geb./Alter: | 12.06.1971 (53) |
---|---|
Nationalität: | Griechenland |
ø-Amtszeit als Trainer: |
1,25 Jahre |
Georgios Liapis
- Geb./Alter: 12.06.1971 (53)
- Staatsbürgerschaft: Griechenland
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,25 Jahre
War Spieler:
Letzter Verein :
Dotieas Agias
Meiste Spiele für :
AE Larisa
Karriereende :
01.07.2003
Profildaten
Leistungsdaten
Keine Daten vorhanden.
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Metamorfosi Jugendleiter | 18/19 (03.12.2018) | 20/21 (25.11.2020) | - | 0,00 | ||
Metamorfosi Trainer | 18/19 (03.12.2018) | vsl. - | - | 0,00 | ||
Larisa 2012 Trainer | 17/18 (10.01.2018) | 17/18 (30.06.2018) | - | 0,00 | ||
Dotieas Agias Trainer | 17/18 (01.08.2017) | 17/18 (28.11.2017) | - | 0,00 | ||
Unbekannt Trainer | 16/17 (17.06.2016) | 16/17 (30.06.2017) | - | 0,00 | ||
Unbekannt Trainer | 14/15 (12.11.2014) | 14/15 (08.06.2015) | - | 0,00 | ||
Aetos Makrych. Trainer | 12/13 (21.07.2012) | 12/13 (07.01.2013) | - | 0,00 | ||
Unbekannt Trainer | 11/12 (01.01.2012) | 12/13 (20.07.2012) | - | 0,00 | ||
AE Larisa U20 Trainer | 10/11 (09.09.2010) | 10/11 (30.06.2011) | - | 0,00 | ||
AE Larisa U20 Co-Trainer | 04/05 (06.06.2005) | 07/08 (30.06.2008) | - | 0,00 |
Transferhistorie als Spieler
Hier werden alle Transfers eines ausgewählten Spielers angezeigt. Neben dem Zeitpunkt eines Transfers, den beteiligten Vereinen und der Ablösesumme, wird auch der Marktwert des Spielers zum Zeitpunkt des Transfers angegeben.
Saison | Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | MW | Ablöse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/04 | 01.07.2003 | Dotieas Agias | Karriereende | - | - | |||||
02/03 | 01.01.2003 | AE Larisa | Dotieas Agias | - | ablösefrei | |||||
Transfererlöse gesamt: | 0 |