Genua CFC Jugend
Mitarbeiterhistorie Genua CFC Jugend
Die Mitarbeiterhistorie listet alle Trainer, Präsidenten, Sportliche Leiter etc. sowie deren Amtszeit, die jemals für den ausgewählten Verein gearbeitet haben. Unter „Personalie“ kann man im Dropdown-Menü zwischen den einzelnen Ämtern wechseln.
Name/Geburtsdatum | Nat. | Amtsantritt | Amtsende | Amtszeit | Spiele | PPS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2023 | 30.06.2024 | 365 Tage | 0 | - | ||||
| 01.07.2023 | 30.06.2024 | 365 Tage | 0 | - | ||||
| 01.07.2022 | 813 Tage | 0 | - | |||||
| 01.07.2021 | 20.01.2022 | 203 Tage | 0 | - | ||||
| 01.07.2021 | 30.06.2022 | 364 Tage | 0 | - | ||||
| 05.09.2018 | 30.06.2022 | 1394 Tage | 0 | - | ||||
| 01.07.2018 | 30.06.2020 | 730 Tage | 0 | - | ||||
| 01.07.2016 | 30.06.2020 | 1460 Tage | 0 | - | ||||
| 16.08.2013 | 30.06.2014 | 318 Tage | 0 | - | ||||
| 01.07.2013 | 22.04.2018 | 1756 Tage | 0 | - | ||||
| 01.07.2013 | 30.06.2014 | 364 Tage | 0 | - | ||||
| 01.07.2013 | 30.06.2014 | 364 Tage | 0 | - | ||||
| 15.11.2011 | 30.06.2013 | 593 Tage | 0 | - | ||||
| 01.07.2011 | 30.06.2012 | 365 Tage | 0 | - | ||||
| 01.07.2009 | 30.06.2010 | 364 Tage | 0 | - | ||||
| 01.07.2003 | 30.06.2006 | 1095 Tage | 0 | - | ||||
| 01.07.1997 | 30.06.2000 | 1095 Tage | 0 | - | ||||
| 01.07.1977 | 12.05.1986 | 3237 Tage | 0 | - | ||||
| 01.07.2020 | 30.06.2021 | 364 Tage | 0 | - |