Geb./Alter: | 26.02.1993 (31) |
---|---|
Geburtsort: | Vushtrri |
Nationalität: |
Schweiz Kosovo |
ø-Amtszeit als Trainer: |
0,85 Jahre |
Bevorzugte Formation: | 4-3-3 defensiv |
Gentian Bunjaku
- Geb./Alter: 26.02.1993 (31)
- Geburtsort: Vushtrri
- Staatsbürgerschaft: Schweiz
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,85 Jahre
- Bevorzugte Formation : 4-3-3 defensiv
Ist Spieler:
Mittelstürmer
Verein:
Stade-Lausanne
Profildaten
Leistungsdaten 24/25
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | von / bis | Amtszeit | Spiele | G | U | V | Eingesetzte Spieler | ø-Tore | PPS | Spiele / PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stade-Lausanne Trainer | 24/25 (01.07.2024) | vsl. 30.06.2025 | 24/25 (01.07.2024) / vsl. 30.06.2025 | 83 Tage | 3 | 2 | 1 | 0 | 20 | 2,00 : 1,00 | 2,33 | 3 / 2,33 | ||
Dardania LS Trainer | 22/23 (01.07.2022) | 23/24 (20.12.2023) | 22/23 (01.07.2022) / 23/24 (20.12.2023) | 537 Tage | 16 | 6 | 2 | 8 | 28 | 1,81 : 2,06 | 1,25 | 16 / 1,25 |
Transferhistorie als Spieler
Hier werden alle Transfers eines ausgewählten Spielers angezeigt. Neben dem Zeitpunkt eines Transfers, den beteiligten Vereinen und der Ablösesumme, wird auch der Marktwert des Spielers zum Zeitpunkt des Transfers angegeben.
Saison | Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | MW | Ablöse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/24 | 20.01.2024 | Dardania LS | Stade-Lausanne | - | ablösefrei | |||||
23/24 | 01.07.2023 | pausiert | Dardania LS | - | - | |||||
22/23 | 01.01.2023 | Vevey-Sports | pausiert | - | - | |||||
22/23 | 09.09.2022 | Stade Nyonnais | Vevey-Sports | 25 Tsd. € | ablösefrei | |||||
21/22 | 01.07.2021 | Yverdon Sport | Stade Nyonnais | - | ablösefrei | |||||
19/20 | 01.01.2020 | Vevey United | Yverdon Sport | - | ablösefrei | |||||
17/18 | 08.01.2018 | Stade Nyonnais | Vevey United | 50 Tsd. € | ablösefrei | |||||
17/18 | 01.07.2017 | Team Vaud U21 | Stade Nyonnais | 50 Tsd. € | ablösefrei | |||||
16/17 | 31.08.2016 | Stade Nyonnais | Team Vaud U21 | 50 Tsd. € | ablösefrei | |||||
15/16 | 01.01.2016 | Dardania LS | Stade Nyonnais | - | ablösefrei | |||||
13/14 | 01.02.2014 | FC Echichens | Dardania LS | - | ablösefrei | |||||
13/14 | 01.07.2013 | Azzurri LS | FC Echichens | - | ablösefrei | |||||
Transfererlöse gesamt: | 0 |