GCD Vila Caiz
Mitarbeiterhistorie GCD Vila Caiz
Die Mitarbeiterhistorie listet alle Trainer, Präsidenten, Sportliche Leiter etc. sowie deren Amtszeit, die jemals für den ausgewählten Verein gearbeitet haben. Unter „Personalie“ kann man im Dropdown-Menü zwischen den einzelnen Ämtern wechseln.
Name/Geburtsdatum | Nat. | Amtsantritt | Amtsende | Amtszeit | Spiele | PPS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.11.2021 | 30.06.2023 | 605 Tage | 1 | 0,00 | ||||
| 30.10.2020 | 18.10.2021 | 353 Tage | 0 | - | ||||
| 01.07.2020 | 26.10.2020 | 117 Tage | 0 | - | ||||
| 01.07.2019 | 30.06.2020 | 365 Tage | 0 | - | ||||
| 01.07.2017 | 15.04.2019 | 653 Tage | 0 | - | ||||
| 01.07.2014 | 31.12.2015 | 548 Tage | 0 | - | ||||
| 01.07.2012 | 30.06.2014 | 729 Tage | 0 | - |