GC Biaschesi
- Kadergröße: 8
- Durchschnittsalter: 30,6
- Legionäre: 5 62,5 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Al Vallone 2.850 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Mitarbeiterhistorie GC Biaschesi
Die Mitarbeiterhistorie listet alle Trainer, Präsidenten, Sportliche Leiter etc. sowie deren Amtszeit, die jemals für den ausgewählten Verein gearbeitet haben. Unter „Personalie“ kann man im Dropdown-Menü zwischen den einzelnen Ämtern wechseln.
Name/Geburtsdatum | Nat. | Amtsantritt | Amtsende | Amtszeit | Spiele | PPS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.2014 | 3826 Tage | 10 | 0,00 | |||||
| 01.12.2013 | 07.04.2014 | 127 Tage | 4 | 0,00 | ||||
| 01.07.2013 | 31.12.2013 | 183 Tage | 13 | 0,31 | ||||
| 25.04.2013 | 30.06.2013 | 66 Tage | 0 | - | ||||
| 01.07.2012 | 24.04.2013 | 297 Tage | 23 | 0,48 | ||||
| 01.07.2009 | 30.06.2012 | 1095 Tage | 95 | 1,19 | ||||
| 01.07.2006 | 30.06.2008 | 730 Tage | 60 | 1,87 | ||||
| 17.07.2005 | 31.12.2005 | 167 Tage | 16 | 1,25 | ||||
| 01.07.2001 | 30.06.2002 | 364 Tage | 0 | - |