Geb./Alter: | 14.06.1974 (50) |
---|---|
Geburtsort: | Letterkenny |
Nationalität: | Irland |
Gareth Gorman
- Geb./Alter: 14.06.1974 (50)
- Geburtsort: Letterkenny
- Staatsbürgerschaft: Irland
War Spieler:
Letzter Verein :
Sligo Rovers
Karriereende :
01.01.2006
Profildaten
Leistungsdaten
Keine Daten vorhanden.
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Galway United Co-Trainer | 09/10 (14.01.2010) | 10/11 (10.09.2011) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Sean Connor (73 Spiele) | ||||||
Sligo Rovers Co-Trainer | 05/06 (01.01.2006) | 06/07 (30.11.2006) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Sean Connor (31 Spiele), Rob McDonald (5 Spiele) |
Transferhistorie als Spieler
Hier werden alle Transfers eines ausgewählten Spielers angezeigt. Neben dem Zeitpunkt eines Transfers, den beteiligten Vereinen und der Ablösesumme, wird auch der Marktwert des Spielers zum Zeitpunkt des Transfers angegeben.
Saison | Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | MW | Ablöse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/06 | 01.01.2006 | Sligo Rovers | Karriereende | - | - | |||||
02/03 | 01.07.2002 | Finn Harps | Sligo Rovers | - | ablösefrei | |||||
01/02 | 01.07.2001 | Galway United | Finn Harps | - | ablösefrei | |||||
97/98 | 01.07.1997 | Derry City | Galway United | - | ablösefrei | |||||
95/96 | 01.12.1995 | Derry U19 | Derry City | - | - | |||||
Transfererlöse gesamt: | 0 |