SG Grimmstadt II
- Kadergröße: 2
- Durchschnittsalter: 39,5
- Legionäre: 0 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Sportanlage Am Steines 4.000 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Mitarbeiterhistorie SG Grimmstadt II
Die Mitarbeiterhistorie listet alle Trainer, Präsidenten, Sportliche Leiter etc. sowie deren Amtszeit, die jemals für den ausgewählten Verein gearbeitet haben. Unter „Personalie“ kann man im Dropdown-Menü zwischen den einzelnen Ämtern wechseln.
Name/Geburtsdatum | Nat. | Amtsantritt | Amtsende | Amtszeit | Spiele | PPS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2018 | 30.06.2021 | 1095 Tage | 0 | - | ||||
| 01.07.1995 | 30.06.1998 | 1095 Tage | 0 | - | ||||
| 01.07.1998 | 16.03.1999 | 258 Tage | 3 | 0,33 | ||||
| 16.03.1999 | 30.06.1999 | 106 Tage | 0 | - |