Name im Heimatland: | Fredrik Sigvard Samuelsson |
---|---|
Geb./Alter: | 14.10.1980 (43) |
Nationalität: | Schweden |
ø-Amtszeit als Trainer: |
1,65 Jahre |
Trainerlizenz: | Fachübungsleiter |
Bevorzugte Formation: | 4-4-2 |
Fredrik Samuelsson
IMAGO
- Geb./Alter: 14.10.1980 (43)
- Staatsbürgerschaft: Schweden
- Trainerlizenz : Fachübungsleiter
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,65 Jahre
- Bevorzugte Formation : 4-4-2
War Spieler:
Letzter Verein :
Assyriska FF
Meiste Spiele für :
Assyriska FF
Karriereende :
01.01.2013
Profildaten
Leistungsdaten
Keine Daten vorhanden.
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | von / bis | Amtszeit | Spiele | G | U | V | Eingesetzte Spieler | ø-Tore | PPS | Spiele / PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hammarby TFF Trainer | 23/24 (01.07.2023) | vsl. - | 23/24 (01.07.2023) / vsl. - | 448 Tage | 37 | 14 | 8 | 15 | 38 | 1,30 : 1,08 | 1,35 | 37 / 1,35 | ||
Hammarby U19 Trainer | 19/20 (01.02.2020) | 22/23 (30.06.2023) | 19/20 (01.02.2020) / 22/23 (30.06.2023) | 1245 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Hammarby IF U17 Trainer | 16/17 (01.01.2017) | 19/20 | 16/17 (01.01.2017) / 19/20 | 2820 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Assyriska FF Trainer | 15/16 (13.05.2016) | 16/17 (11.10.2016) | 15/16 (13.05.2016) / 16/17 (11.10.2016) | 151 Tage | 20 | 3 | 9 | 8 | 24 | 1,20 : 1,60 | 0,90 | 20 / 0,90 | ||
Assyriska FF Interimstrainer | 15/16 (21.10.2015) | 15/16 (31.12.2015) | 15/16 (21.10.2015) / 15/16 (31.12.2015) | 71 Tage | 2 | 1 | 0 | 1 | 17 | 2,00 : 2,00 | 1,50 | 2 / 1,50 | ||
Assyriska FF Co-Trainer | 13/14 (01.01.2014) | 15/16 (12.05.2016) | 13/14 (01.01.2014) / 15/16 (12.05.2016) | 862 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Co-Trainer unter: Azrudin Valentic (53 Spiele), Sören Åkeby (14 Spiele), Tor-Arne Fredheim (10 Spiele) |
Transferhistorie als Spieler
Hier werden alle Transfers eines ausgewählten Spielers angezeigt. Neben dem Zeitpunkt eines Transfers, den beteiligten Vereinen und der Ablösesumme, wird auch der Marktwert des Spielers zum Zeitpunkt des Transfers angegeben.
Saison | Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | MW | Ablöse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/13 | 01.01.2013 | Assyriska FF | Karriereende | - | - | |||||
07/08 | 01.12.2007 | Örebro SK | Assyriska FF | 125 Tsd. € | ? | |||||
03/04 | 01.07.2003 | Assyriska FF | Örebro SK | - | ? | |||||
Transfererlöse gesamt: | 0 |