Geb./Alter: | 23.07.1948 (76) |
---|---|
Nationalität: | Belgien |
ø-Amtszeit als Trainer: |
0,01 Jahre |
Trainerlizenz: | UEFA-A-Lizenz |
Freddy Heirman
- Geb./Alter: 23.07.1948 (76)
- Staatsbürgerschaft: Belgien
- Trainerlizenz : UEFA-A-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,01 Jahre
Profildaten
Leistungsdaten
Keine Daten vorhanden.
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vereinslos Co-Trainer | 19/20 (17.11.2019) | vsl. - | - | 0,00 | ||
KSC Lokeren Co-Trainer | 18/19 (22.01.2019) | 19/20 (17.11.2019) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Glen De Boeck (25 Spiele) | ||||||
Jordanien Co-Trainer | 15/16 (10.08.2015) | 15/16 (30.06.2016) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Paul Put (6 Spiele), Abdullah Abu Zema (3 Spiele), Harry Redknapp (2 Spiele) | ||||||
Germ. Beerschot Co-Trainer | 10/11 (01.07.2010) | 10/11 (31.03.2011) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Glen De Boeck (19 Spiele), Jacky Mathijssen (15 Spiele) | ||||||
Germ. Beerschot Interimstrainer | 09/10 (29.11.2010) | 09/10 (05.12.2010) | - | 0,00 | ||
KSC Lokeren Interimstrainer | 09/10 (26.01.2010) | 09/10 (28.01.2010) | - | 0,00 | ||
KSC Lokeren Interimstrainer | 08/09 (01.04.2009) | 08/09 (07.04.2009) | 1 | 1,00 | ||
KSC Lokeren Co-Trainer | 07/08 (01.07.2007) | 09/10 (30.06.2010) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Georges Leekens (62 Spiele), Aleksandar Jankovic (18 Spiele), Emilio Ferrera (13 Spiele), Jacky Mathijssen (13 Spiele) | ||||||
KAA Gent Co-Trainer | 04/05 (01.07.2004) | 07/08 (30.06.2007) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Georges Leekens (111 Spiele) |