Geb./Alter: | 29.01.1973 (51) |
---|---|
Nationalität: | Italien |
ø-Amtszeit als Trainer: |
1,32 Jahre |
Trainerlizenz: | Fachübungsleiter |
Bevorzugte Formation: | 4-2-3-1 |
Francesco Felli
- Geb./Alter: 29.01.1973 (51)
- Staatsbürgerschaft: Italien
- Trainerlizenz : Fachübungsleiter
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,32 Jahre
- Bevorzugte Formation : 4-2-3-1
Profildaten
Leistungsdaten
Keine Daten vorhanden.
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ternana U17 Co-Trainer | 22/23 (01.07.2022) | vsl. - | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Marco Schenardi (21 Spiele), Rodolfo Romeo (13 Spiele), Maurizio Caccavale (11 Spiele) | ||||||
Ternana Jgd. Trainer | 21/22 (03.12.2021) | 21/22 (30.06.2022) | - | 0,00 | ||
Ternana Jgd. Co-Trainer | 20/21 (09.08.2020) | 21/22 (02.12.2021) | - | 0,00 | ||
Thyrus Trainer | 12/13 (19.06.2012) | 14/15 (15.10.2014) | - | 0,00 | ||
Montefranco Trainer | 11/12 (01.06.2011) | 11/12 (18.06.2012) | - | 0,00 |
Ehemalige Vereine
GM10 (06/2015-06/2016), Sangemini Sport (06/2016-01/2018; 02/2018-06/2018)