Geb./Alter: | 21.11.1994 (29) |
---|---|
Nationalität: | Österreich |
Florian Maierhofer
www.zolles.com
- Geb./Alter: 21.11.1994 (29)
- Staatsbürgerschaft: Österreich
War Spieler:
Letzter Verein :
Kindberg
Meiste Spiele für :
Kindberg
Karriereende :
01.07.2018
Profildaten
Leistungsdaten
Keine Daten vorhanden.
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kindberg Athletiktrainer | 22/23 (01.07.2022) | vsl. - | - | 0,00 | ||
SV Kapfenberg Leiter der Fußballschule | 20/21 (01.01.2021) | 20/21 (30.06.2021) | - | 0,00 | ||
Bruck/Mur Athletiktrainer | 20/21 (01.07.2020) | 21/22 (30.06.2022) | - | 0,00 | ||
SV Kapfenberg Sportwissenschaftler | 18/19 (01.01.2019) | 21/22 (30.06.2022) | - | 0,00 |
Transferhistorie als Spieler
Hier werden alle Transfers eines ausgewählten Spielers angezeigt. Neben dem Zeitpunkt eines Transfers, den beteiligten Vereinen und der Ablösesumme, wird auch der Marktwert des Spielers zum Zeitpunkt des Transfers angegeben.
Saison | Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | MW | Ablöse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/19 | 01.07.2018 | Kindberg | Karriereende | - | - | |||||
16/17 | 01.07.2016 | SV St. Marein | Kindberg | - | ? | |||||
14/15 | 01.07.2014 | SC Mürzhofen | SV St. Marein | - | ? | |||||
13/14 | 01.07.2013 | SV St. Marein | SC Mürzhofen | - | ? | |||||
12/13 | 01.07.2012 | Parschlug | SV St. Marein | - | ? | |||||
09/10 | 15.04.2010 | AKA Kapfenberg | Parschlug | - | - | |||||
09/10 | 01.07.2009 | Parschlug Jgd. | AKA Kapfenberg | - | ? | |||||
Transfererlöse gesamt: | 0 |