Flavio Destro
fermanafc.com
- Geb./Alter: 28.08.1962 (62)
- Geburtsort: Rivoli
- Staatsbürgerschaft: Italien
- Trainerlizenz : UEFA-Pro-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,52 Jahre
War Spieler:
Letzter Verein :
FC Empoli
Meiste Spiele für :
Ascoli
Karriereende :
01.06.1994
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | von / bis | Amtszeit | Spiele | G | U | V | Eingesetzte Spieler | ø-Tore | PPS | Spiele / PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fabriano Trainer | 22/23 (22.11.2022) | vsl. - | 22/23 (22.11.2022) / vsl. - | 671 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
AJ Fano Trainer | 20/21 (02.11.2020) | 20/21 (22.03.2021) | 20/21 (02.11.2020) / 20/21 (22.03.2021) | 140 Tage | 24 | 4 | 12 | 8 | 32 | 0,92 : 1,17 | 1,00 | 24 / 1,00 | ||
Fermana Trainer | 15/16 (02.03.2016) | 19/20 (14.10.2019) | 15/16 (02.03.2016) / 19/20 (14.10.2019) | 1321 Tage | 132 | 53 | 35 | 44 | 106 | 1,06 : 1,05 | 1,47 | 132 / 1,47 | ||
Ascoli Trainer | 13/14 (17.02.2014) | 13/14 (30.06.2014) | 13/14 (17.02.2014) / 13/14 (30.06.2014) | 133 Tage | 10 | 4 | 0 | 6 | 27 | 1,10 : 1,40 | 1,20 | 10 / 1,20 | ||
FC Turin Co-Trainer | 10/11 (20.03.2011) | 10/11 (06.06.2011) | 10/11 (20.03.2011) / 10/11 (06.06.2011) | 78 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Co-Trainer unter: Franco Lerda (10 Spiele) | ||||||||||||||
FC Turin Co-Trainer | 10/11 (17.06.2010) | 10/11 (09.03.2011) | 10/11 (17.06.2010) / 10/11 (09.03.2011) | 265 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Co-Trainer unter: Franco Lerda (32 Spiele) | ||||||||||||||
FC Crotone Co-Trainer | 08/09 (27.06.2009) | 09/10 (17.06.2010) | 08/09 (27.06.2009) / 09/10 (17.06.2010) | 355 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Co-Trainer unter: Franco Lerda (43 Spiele) | ||||||||||||||
AC Montichiari Trainer | 07/08 (01.07.2007) | 08/09 (07.12.2008) | 07/08 (01.07.2007) / 08/09 (07.12.2008) | 525 Tage | 15 | 3 | 4 | 8 | 23 | 0,87 : 1,33 | 0,87 | 15 / 0,87 | ||
Montichiari U19 Trainer | 06/07 (01.07.2006) | 06/07 (30.06.2007) | 06/07 (01.07.2006) / 06/07 (30.06.2007) | 364 Tage | 26 | 8 | 7 | 11 | 38 | 1,46 : 1,65 | 1,19 | 26 / 1,19 | ||
Camerino Trainer | 99/00 (01.07.1999) | 00/01 (30.06.2001) | 99/00 (01.07.1999) / 00/01 (30.06.2001) | 730 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - |
Ehemalige Vereine
Urbisalviense (2001-2003)
Transferhistorie als Spieler
Hier werden alle Transfers eines ausgewählten Spielers angezeigt. Neben dem Zeitpunkt eines Transfers, den beteiligten Vereinen und der Ablösesumme, wird auch der Marktwert des Spielers zum Zeitpunkt des Transfers angegeben.
Saison | Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | MW | Ablöse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93/94 | 01.06.1994 | FC Empoli | Karriereende | - | - | |||||
93/94 | 01.07.1993 | Cesena | FC Empoli | - | ? | |||||
91/92 | 01.07.1991 | Pescara | Cesena | - | ? | |||||
90/91 | 01.07.1990 | Ascoli | Pescara | - | ? | |||||
85/86 | 01.07.1985 | Catanzaro | Ascoli | - | ? | |||||
83/84 | 01.07.1983 | RM Firenze | Catanzaro | - | ? | |||||
82/83 | 01.07.1982 | Reggina | RM Firenze | - | ? | |||||
81/82 | 01.07.1981 | FC Turin Jgd. | Reggina | - | ? | |||||
Transfererlöse gesamt: | 0 |