FС Taganrog (-2015)
Mitarbeiterhistorie FС Taganrog (-2015)
Die Mitarbeiterhistorie listet alle Trainer, Präsidenten, Sportliche Leiter etc. sowie deren Amtszeit, die jemals für den ausgewählten Verein gearbeitet haben. Unter „Personalie“ kann man im Dropdown-Menü zwischen den einzelnen Ämtern wechseln.
Name/Geburtsdatum | Nat. | Amtsantritt | Amtsende | Amtszeit | Spiele | PPS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.05.2010 | 30.06.2015 | 1866 Tage | 164 | 1,26 | ||||
| 29.07.2009 | 24.05.2010 | 299 Tage | 8 | 0,13 | ||||
| 01.01.2009 | 29.07.2009 | 209 Tage | 1 | 0,00 | ||||
| 06.08.2006 | 16.02.2009 | 925 Tage | 5 | 1,80 | ||||
| 01.01.2006 | 06.08.2006 | 217 Tage | 2 | 1,50 |