FK Sfîntul Gheorghe Suruceni (- 2023)
- Kadergröße: 0
- Durchschnittsalter: 0,0
- Legionäre: -
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Zimbru-2 Stadium 2.000 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Mitarbeiterhistorie FK Sfîntul Gheorghe Suruceni (- 2023)
Die Mitarbeiterhistorie listet alle Trainer, Präsidenten, Sportliche Leiter etc. sowie deren Amtszeit, die jemals für den ausgewählten Verein gearbeitet haben. Unter „Personalie“ kann man im Dropdown-Menü zwischen den einzelnen Ämtern wechseln.
Name/Geburtsdatum | Nat. | Amtsantritt | Amtsende | Amtszeit | Spiele | S | U | N | PPS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2016 | 25.10.2016 | 03 Monate 24 Tage | 0 | - | - | - | - | ||||
| 24.07.2017 | 15.04.2018 | 08 Monate 22 Tage | 18 | 5 | 6 | 7 | 1,17 | ||||
| 26.10.2016 | 24.07.2017 | 08 Monate 28 Tage | 3 | - | - | 3 | 0,00 | ||||
| 01.09.2009 | 31.12.2010 | 01 Jahr 03 Monate 29 Tage | 0 | - | - | - | - | ||||
| 01.03.2022 | 14.07.2023 | 01 Jahr 04 Monate 15 Tage | 40 | 13 | 7 | 20 | 1,15 | ||||
| 16.04.2018 | 25.09.2021 | 03 Jahre 05 Monate 09 Tage | 106 | 51 | 19 | 36 | 1,62 |