FK Meteor Prag VIII
- Kadergröße: 29
- Durchschnittsalter: 23,6
- Legionäre: 2 6,9 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Sportovni areal Liben 3.000 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Mitarbeiterhistorie FK Meteor Prag VIII
Die Mitarbeiterhistorie listet alle Trainer, Präsidenten, Sportliche Leiter etc. sowie deren Amtszeit, die jemals für den ausgewählten Verein gearbeitet haben. Unter „Personalie“ kann man im Dropdown-Menü zwischen den einzelnen Ämtern wechseln.
Name/Geburtsdatum | Nat. | Amtsantritt | Amtsende | Amtszeit | Spiele | PPS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2019 | 1909 Tage | 5 | 0,60 | |||||
| 01.07.2015 | 08.11.2016 | 496 Tage | 2 | 0,00 | ||||
| 10.11.2016 | 20.09.2017 | 314 Tage | 1 | 0,00 | ||||
| 01.07.2011 | 11.11.2013 | 864 Tage | 0 | - | ||||
| 01.07.2008 | 31.12.2008 | 183 Tage | 0 | - | ||||
| 01.07.2005 | 30.06.2008 | 1095 Tage | 0 | - |