FK Meteor Prag VIII
- Kadergröße: 29
- Durchschnittsalter: 23,6
- Legionäre: 2 6,9 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Sportovni areal Liben 3.000 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Mitarbeiterhistorie FK Meteor Prag VIII
Die Mitarbeiterhistorie listet alle Trainer, Präsidenten, Sportliche Leiter etc. sowie deren Amtszeit, die jemals für den ausgewählten Verein gearbeitet haben. Unter „Personalie“ kann man im Dropdown-Menü zwischen den einzelnen Ämtern wechseln.
Name/Geburtsdatum | Nat. | Amtsantritt | Amtsende | Amtszeit | Spiele | S | U | N | PPS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2019 | 05 Jahre 02 Monate 21 Tage | 5 | 1 | - | 4 | 0,60 | |||||
| 10.11.2016 | 20.09.2017 | 10 Monate 10 Tage | 1 | - | - | 1 | 0,00 | ||||
| 01.07.2015 | 08.11.2016 | 01 Jahr 04 Monate 08 Tage | 2 | - | - | 2 | 0,00 | ||||
| 01.07.2011 | 11.11.2013 | 02 Jahre 04 Monate 11 Tage | 0 | - | - | - | - | ||||
| 01.07.2008 | 31.12.2008 | 06 Monate 00 Tage | 0 | - | - | - | - | ||||
| 01.07.2005 | 30.06.2008 | 02 Jahre 11 Monate 30 Tage | 0 | - | - | - | - |