FK Donji Srem Pecinci
- Kadergröße: 16
- Durchschnittsalter: 23,9
- Legionäre: 0 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Stadion Suvaca 2.194 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Mitarbeiterhistorie FK Donji Srem Pecinci
Die Mitarbeiterhistorie listet alle Trainer, Präsidenten, Sportliche Leiter etc. sowie deren Amtszeit, die jemals für den ausgewählten Verein gearbeitet haben. Unter „Personalie“ kann man im Dropdown-Menü zwischen den einzelnen Ämtern wechseln.
Name/Geburtsdatum | Nat. | Amtsantritt | Amtsende | Amtszeit | Spiele | S | U | N | PPS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2011 | 17.05.2013 | 01 Jahr 10 Monate 16 Tage | 64 | 24 | 20 | 20 | 1,44 | ||||
| 06.07.2015 | 30.06.2016 | 11 Monate 24 Tage | 32 | 9 | 10 | 13 | 1,16 | ||||
| 10.09.2013 | 30.06.2014 | 09 Monate 20 Tage | 21 | 7 | 6 | 8 | 1,29 | ||||
| 19.10.2014 | 16.03.2015 | 04 Monate 25 Tage | 8 | 2 | 3 | 3 | 1,13 | ||||
| 02.09.2013 | 30.06.2014 | 09 Monate 28 Tage | 8 | 2 | 3 | 3 | 1,13 | ||||
| 14.04.2015 | 30.06.2015 | 02 Monate 16 Tage | 8 | 1 | 2 | 5 | 0,63 | ||||
| 01.07.2014 | 03.11.2014 | 04 Monate 03 Tage | 12 | 3 | 2 | 7 | 0,92 | ||||
| 28.05.2013 | 01.09.2013 | 03 Monate 04 Tage | 4 | - | 2 | 2 | 0,50 | ||||
| 18.03.2015 | 08.04.2015 | 21 Tage | 2 | - | - | 2 | 0,00 | ||||
| 01.08.2023 | 01 Jahr 01 Monat 19 Tage | 0 | - | - | - | - | |||||
| 12.08.2021 | 15.09.2022 | 01 Jahr 01 Monat 03 Tage | 0 | - | - | - | - |