Name im Heimatland: | Fernando Javier Marinelli |
---|---|
Geb./Alter: | 29.09.1979 (44) |
Geburtsort: | Corral de Bustos |
Nationalität: | Argentinien |
Fernando Marinelli
- Geb./Alter: 29.09.1979 (44)
- Geburtsort: Corral de Bustos
- Staatsbürgerschaft: Argentinien
Profildaten
Leistungsdaten
Keine Daten vorhanden.
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
San Luis Co-Trainer | 23/24 (01.01.2024) | 23/24 (18.03.2024) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Juan Manuel López (3 Spiele) | ||||||
San Felipe Co-Trainer | 22/23 (22.05.2023) | 23/24 (17.10.2023) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Juan Manuel López (18 Spiele) | ||||||
San Felipe Jugendtrainer | 21/22 (01.01.2022) | 22/23 (22.05.2023) | - | 0,00 | ||
CD Iquique Co-Trainer | 20/21 (27.09.2020) | 21/22 (26.07.2021) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Cristian Leiva (36 Spiele) | ||||||
Chile U17 Co-Trainer | 14/15 (01.01.2015) | 20/21 (26.09.2020) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Hernán Caputto (22 Spiele), Miguel Ponce (5 Spiele), Cristian Leiva (5 Spiele) | ||||||
San Felipe Jugendtrainer | 09/10 (25.05.2010) | 14/15 (31.12.2014) | - | 0,00 | ||
San Felipe Co-Trainer | 09/10 (01.01.2010) | 09/10 (25.05.2010) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Gustavo Cisneros (15 Spiele) | ||||||
Rampla Jrs Co-Trainer | 07/08 (01.01.2008) | 08/09 (31.12.2008) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Gustavo Cisneros (24 Spiele), Luis López (7 Spiele), Ángel Castelnoble (2 Spiele) |