Fernando Fernández
- Geb./Alter: 17.05.1973 (51)
- Geburtsort: Montevideo
- Staatsbürgerschaft: Uruguay
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,22 Jahre
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | von / bis | Amtszeit | Spiele | G | U | V | Eingesetzte Spieler | ø-Tore | PPS | Spiele / PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celaya Trainer | 22/23 (05.06.2023) | 23/24 (25.08.2023) | 22/23 (05.06.2023) / 23/24 (25.08.2023) | 81 Tage | 6 | 0 | 3 | 3 | 21 | 0,67 : 1,17 | 0,50 | 6 / 0,50 | ||
Puebla FC Co-Trainer | 02/03 (01.01.2003) | 02/03 (03.02.2003) | 02/03 (01.01.2003) / 02/03 (03.02.2003) | 33 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Co-Trainer unter: Víctor Manuel Vucetich (4 Spiele) | ||||||||||||||
Tiburones Rojos Co-Trainer | 01/02 (01.01.2002) | 02/03 (15.09.2002) | 01/02 (01.01.2002) / 02/03 (15.09.2002) | 257 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Co-Trainer unter: Hugo Fernández (26 Spiele) | ||||||||||||||
Irapuato Co-Trainer | 01/02 (19.10.2001) | 01/02 (31.12.2001) | 01/02 (19.10.2001) / 01/02 (31.12.2001) | 73 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Co-Trainer unter: Hugo Fernández (6 Spiele) |