Federico Coppitelli
IMAGO
- Geb./Alter: 14.10.1984 (39)
- Geburtsort: Roma
- Staatsbürgerschaft: Italien
- Trainerlizenz : UEFA-Pro-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,36 Jahre
- Bevorzugte Formation : 4-3-3 offensiv
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | von / bis | Amtszeit | Spiele | G | U | V | Eingesetzte Spieler | ø-Tore | PPS | Spiele / PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NK Osijek Trainer | 24/25 (01.07.2024) | vsl. 30.06.2026 | 24/25 (01.07.2024) / vsl. 30.06.2026 | 84 Tage | 11 | 4 | 2 | 5 | 28 | 1,64 : 1,45 | 1,27 | 11 / 1,27 | ||
Lecce YL Trainer | 23/24 (01.07.2023) | 23/24 (11.06.2024) | 23/24 (01.07.2023) / 23/24 (11.06.2024) | 346 Tage | 2 | 0 | 0 | 2 | 17 | 1,00 : 3,00 | 0,00 | 2 / 0,00 | ||
Lecce U19 Trainer | 22/23 (08.07.2022) | 23/24 (11.06.2024) | 22/23 (08.07.2022) / 23/24 (11.06.2024) | 704 Tage | 75 | 33 | 19 | 23 | 60 | 1,57 : 1,24 | 1,57 | 75 / 1,57 | ||
FC Turin U19 Trainer | 20/21 (23.03.2021) | 21/22 (30.06.2022) | 20/21 (23.03.2021) / 21/22 (30.06.2022) | 464 Tage | 52 | 17 | 12 | 23 | 59 | 1,29 : 1,50 | 1,21 | 52 / 1,21 | ||
Imolese Trainer | 19/20 (05.07.2019) | 19/20 (27.09.2019) | 19/20 (05.07.2019) / 19/20 (27.09.2019) | 84 Tage | 9 | 2 | 2 | 5 | 22 | 1,78 : 2,44 | 0,89 | 9 / 0,89 | ||
FC Turin U19 Trainer | 16/17 (01.07.2016) | 18/19 (04.07.2019) | 16/17 (01.07.2016) / 18/19 (04.07.2019) | 1098 Tage | 123 | 69 | 20 | 34 | 97 | 2,17 : 1,34 | 1,85 | 123 / 1,85 | ||
Frosinone U19 Trainer | 15/16 (07.07.2015) | 15/16 (30.06.2016) | 15/16 (07.07.2015) / 15/16 (30.06.2016) | 359 Tage | 28 | 14 | 4 | 10 | 26 | 1,75 : 1,25 | 1,64 | 28 / 1,64 | ||
AS Rom U17 Trainer | 14/15 (01.07.2014) | 14/15 (30.06.2015) | 14/15 (01.07.2014) / 14/15 (30.06.2015) | 364 Tage | 6 | 5 | 0 | 1 | 25 | 1,83 : 0,83 | 2,50 | 6 / 2,50 | ||
AS Rom Jgd. Trainer | 11/12 (01.07.2011) | 13/14 (30.06.2014) | 11/12 (01.07.2011) / 13/14 (30.06.2014) | 1095 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Frosinone U17 Trainer | 10/11 (01.07.2010) | 11/12 (30.06.2011) | 10/11 (01.07.2010) / 11/12 (30.06.2011) | 364 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - |