Mitarbeiterhistorie FC Waidhofen/Ybbs (-2011)
Die Mitarbeiterhistorie listet alle Trainer, Präsidenten, Sportliche Leiter etc. sowie deren Amtszeit, die jemals für den ausgewählten Verein gearbeitet haben. Unter „Personalie“ kann man im Dropdown-Menü zwischen den einzelnen Ämtern wechseln.
Name/Geburtsdatum | Nat. | Amtsantritt | Amtsende | Amtszeit | Spiele | PPS |
| | 01.07.2010 | 30.06.2011 | 364 Tage | 33 | 1,45 |
|
| 16.06.2009 | 30.06.2010 | 379 Tage | 30 | 1,93 |
| | 01.07.2008 | 16.06.2009 | 350 Tage | 31 | 1,71 |
| | 26.03.2008 | 30.06.2008 | 96 Tage | 12 | 1,17 |
| | 24.09.2007 | 26.03.2008 | 184 Tage | 10 | 1,50 |
|
| 01.07.2006 | 24.09.2007 | 450 Tage | 37 | 1,43 |
| | 07.03.2006 | 30.06.2006 | 115 Tage | 14 | 1,50 |
| | 01.01.2004 | 06.03.2006 | 795 Tage | 63 | 1,51 |
|
| 22.09.2003 | 31.12.2003 | 100 Tage | 8 | 1,63 |
| | 01.07.1999 | 21.09.2003 | 1543 Tage | 133 | 1,46 |
| | 01.04.1999 | 30.06.1999 | 90 Tage | 12 | 1,92 |
| | 06.12.1998 | 31.03.1999 | 115 Tage | 4 | 0,50 |
| | 15.11.1996 | 26.11.1998 | 741 Tage | 31 | 1,42 |
| | 01.07.1996 | 10.11.1996 | 132 Tage | 5 | 1,20 |
| | 01.07.1993 | 30.06.1996 | 1095 Tage | 19 | 1,42 |
|
| 20.04.1993 | 30.06.1993 | 71 Tage | 0 | - |
| | 15.10.1992 | 19.04.1993 | 186 Tage | 0 | - |
| | 01.07.1991 | 14.10.1992 | 471 Tage | 0 | - |
| | 01.07.1984 | 30.06.1985 | 364 Tage | 1 | 0,00 |
| | 01.07.1983 | 30.06.1984 | 365 Tage | 1 | 0,00 |
| | 01.07.1978 | 30.09.1981 | 1187 Tage | 18 | 1,33 |
2010-07-012009-06-162008-07-012008-03-262007-09-242006-07-012006-03-072004-01-012003-09-221999-07-011999-04-011998-12-061996-11-151996-07-011993-07-011993-04-201992-10-151991-07-011984-07-011983-07-011978-07-01