FC Viktoria 1889 Berlin Jugend
Mitarbeiterhistorie FC Viktoria 1889 Berlin Jugend
Die Mitarbeiterhistorie listet alle Trainer, Präsidenten, Sportliche Leiter etc. sowie deren Amtszeit, die jemals für den ausgewählten Verein gearbeitet haben. Unter „Personalie“ kann man im Dropdown-Menü zwischen den einzelnen Ämtern wechseln.
Name/Geburtsdatum | Nat. | Amtsantritt | Amtsende | Amtszeit | Spiele | S | U | N | PPS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.06.2024 | 03 Monate 22 Tage | 0 | - | - | - | - | |||||
| 01.07.2020 | 30.06.2023 | 02 Jahre 11 Monate 30 Tage | 0 | - | - | - | - | ||||
| 01.07.2020 | 30.06.2022 | 01 Jahr 11 Monate 30 Tage | 0 | - | - | - | - | ||||
| 01.07.2019 | 05 Jahre 02 Monate 23 Tage | 0 | - | - | - | - | |||||
| 01.07.2017 | 06.12.2021 | 04 Jahre 05 Monate 05 Tage | 0 | - | - | - | - | ||||
| 01.07.2015 | 30.06.2017 | 01 Jahr 11 Monate 30 Tage | 0 | - | - | - | - |