FC Oldenstadt
Mitarbeiterhistorie FC Oldenstadt
Die Mitarbeiterhistorie listet alle Trainer, Präsidenten, Sportliche Leiter etc. sowie deren Amtszeit, die jemals für den ausgewählten Verein gearbeitet haben. Unter „Personalie“ kann man im Dropdown-Menü zwischen den einzelnen Ämtern wechseln.
Name/Geburtsdatum | Nat. | Amtsantritt | Amtsende | Amtszeit | Spiele | S | U | N | PPS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.07.2023 | 01 Jahr 01 Monat 29 Tage | 0 | - | - | - | - | |||||
| 25.07.2023 | 01 Jahr 01 Monat 29 Tage | 0 | - | - | - | - | |||||
| 25.07.2023 | 01 Jahr 01 Monat 29 Tage | 0 | - | - | - | - | |||||
| 30.06.2021 | 24.07.2023 | 02 Jahre 24 Tage | 0 | - | - | - | - | ||||
| 14.10.2020 | 30.06.2021 | 08 Monate 16 Tage | 0 | - | - | - | - | ||||
| 14.10.2020 | 30.06.2021 | 08 Monate 16 Tage | 0 | - | - | - | - | ||||
| 10.04.2018 | 13.10.2020 | 02 Jahre 06 Monate 03 Tage | 0 | - | - | - | - | ||||
| 01.07.2015 | 09.04.2018 | 02 Jahre 09 Monate 09 Tage | 0 | - | - | - | - | ||||
| 01.07.2014 | 30.06.2015 | 11 Monate 30 Tage | 0 | - | - | - | - | ||||
| 31.12.2013 | 30.06.2014 | 05 Monate 30 Tage | 0 | - | - | - | - | ||||
| k. A. | 31.12.2013 | 30.06.2014 | 05 Monate 30 Tage | 0 | - | - | - | - | |||
| 31.12.2013 | 10 Jahre 08 Monate 23 Tage | 0 | - | - | - | - | |||||
| 01.07.2009 | 22.12.2013 | 04 Jahre 05 Monate 21 Tage | 0 | - | - | - | - | ||||
| 01.07.2004 | 20 Jahre 02 Monate 23 Tage | 0 | - | - | - | - | |||||
| k. A. | 30.06.2009 | - | 0 | - | - | - | - | ||||
| 30.06.2009 | - | 0 | - | - | - | - |