FC Morangis/Chilly-Mazarin
Mitarbeiterhistorie FC Morangis/Chilly-Mazarin
Die Mitarbeiterhistorie listet alle Trainer, Präsidenten, Sportliche Leiter etc. sowie deren Amtszeit, die jemals für den ausgewählten Verein gearbeitet haben. Unter „Personalie“ kann man im Dropdown-Menü zwischen den einzelnen Ämtern wechseln.
Name/Geburtsdatum | Nat. | Amtsantritt | Amtsende | Amtszeit | Spiele | S | U | N | PPS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2012 | 30.06.2019 | 06 Jahre 11 Monate 30 Tage | 0 | - | - | - | - | ||||
| 01.07.2004 | 30.06.2007 | 02 Jahre 11 Monate 30 Tage | 0 | - | - | - | - |