FC Kufstein Jugend
Mitarbeiterhistorie FC Kufstein Jugend
Die Mitarbeiterhistorie listet alle Trainer, Präsidenten, Sportliche Leiter etc. sowie deren Amtszeit, die jemals für den ausgewählten Verein gearbeitet haben. Unter „Personalie“ kann man im Dropdown-Menü zwischen den einzelnen Ämtern wechseln.
Name/Geburtsdatum | Nat. | Amtsantritt | Amtsende | Amtszeit | Spiele | PPS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.03.2014 | 30.06.2018 | 1567 Tage | 0 | - | ||||
| 01.07.2012 | 30.06.2014 | 729 Tage | 0 | - | ||||
| 15.08.2011 | 30.06.2012 | 320 Tage | 0 | - | ||||
| 18.08.2010 | 30.06.2014 | 1412 Tage | 0 | - | ||||
| 01.07.2009 | 30.06.2012 | 1095 Tage | 0 | - | ||||
| 29.03.2008 | 30.06.2008 | 93 Tage | 0 | - |