FC Kotayk ( -2016)
- Kadergröße: 0
- Durchschnittsalter: 0,0
- Legionäre: -
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Abovyan City Stadium 3.946 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Mitarbeiterhistorie FC Kotayk ( -2016)
Die Mitarbeiterhistorie listet alle Trainer, Präsidenten, Sportliche Leiter etc. sowie deren Amtszeit, die jemals für den ausgewählten Verein gearbeitet haben. Unter „Personalie“ kann man im Dropdown-Menü zwischen den einzelnen Ämtern wechseln.
Name/Geburtsdatum | Nat. | Amtsantritt | Amtsende | Amtszeit | Spiele | PPS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2016 | 30.06.2017 | 364 Tage | 3 | 1,33 | ||||
| 01.01.2001 | 31.12.2001 | 364 Tage | 0 | - | ||||
| 01.01.1995 | 30.06.1995 | 180 Tage | 0 | - | ||||
| 01.01.1991 | 31.12.1991 | 364 Tage | 43 | 1,21 | ||||
| 01.01.1989 | 31.12.1992 | 1460 Tage | 68 | 1,26 | ||||
| 01.01.1988 | 31.12.1988 | 365 Tage | 30 | 1,07 | ||||
| 01.01.1987 | 31.12.1987 | 364 Tage | 44 | 1,27 | ||||
| 01.01.1986 | 30.06.1986 | 180 Tage | 21 | 1,24 | ||||
| 01.01.1985 | 31.12.1985 | 364 Tage | 43 | 1,23 | ||||
| 01.01.1979 | 31.12.1981 | 1095 Tage | 0 | - |