FC Kalbach
- Kadergröße: 25
- Durchschnittsalter: 26,1
- Legionäre: 7 28,0 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Sportanlage Am Hopfenbrunnen Platz 2 1.000 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Mitarbeiterhistorie FC Kalbach
Die Mitarbeiterhistorie listet alle Trainer, Präsidenten, Sportliche Leiter etc. sowie deren Amtszeit, die jemals für den ausgewählten Verein gearbeitet haben. Unter „Personalie“ kann man im Dropdown-Menü zwischen den einzelnen Ämtern wechseln.
Name/Geburtsdatum | Nat. | Amtsantritt | Amtsende | Amtszeit | Spiele | S | U | N | PPS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2021 | 30.06.2024 | 02 Jahre 11 Monate 30 Tage | 5 | 1 | - | 4 | 0,60 | ||||
| 01.07.2018 | 30.06.2021 | 02 Jahre 11 Monate 30 Tage | 0 | - | - | - | - | ||||
| 01.07.2017 | 30.06.2018 | 11 Monate 30 Tage | 1 | - | - | 1 | 0,00 | ||||
| 01.10.2014 | 30.06.2017 | 02 Jahre 08 Monate 30 Tage | 65 | 28 | 10 | 27 | 1,45 | ||||
| 01.07.2012 | 01.10.2014 | 02 Jahre 03 Monate 00 Tage | 0 | - | - | - | - | ||||
| 01.07.2007 | 31.12.2008 | 01 Jahr 06 Monate 00 Tage | 0 | - | - | - | - |