Ilkeston FC (- 2017)
Mitarbeiterhistorie Ilkeston FC (- 2017)
Die Mitarbeiterhistorie listet alle Trainer, Präsidenten, Sportliche Leiter etc. sowie deren Amtszeit, die jemals für den ausgewählten Verein gearbeitet haben. Unter „Personalie“ kann man im Dropdown-Menü zwischen den einzelnen Ämtern wechseln.
Name/Geburtsdatum | Nat. | Amtsantritt | Amtsende | Amtszeit | Spiele | PPS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.05.2009 | 04.05.2015 | 2167 Tage | 0 | - | ||||
| 17.10.2015 | 30.09.2016 | 349 Tage | 0 | - | ||||
| 02.06.2015 | 16.10.2015 | 136 Tage | 0 | - |