Mitarbeiterhistorie FC Basel 1893 U18
Die Mitarbeiterhistorie listet alle Trainer, Präsidenten, Sportliche Leiter etc. sowie deren Amtszeit, die jemals für den ausgewählten Verein gearbeitet haben. Unter „Personalie“ kann man im Dropdown-Menü zwischen den einzelnen Ämtern wechseln.
Name/Geburtsdatum | Nat. | Amtsantritt | Amtsende | Amtszeit | Spiele | PPS |
|
| 01.07.2016 | 30.06.2017 | 364 Tage | 27 | 2,44 |
| | 07.04.2021 | 30.06.2021 | 84 Tage | 11 | 2,36 |
| | 01.07.2022 | 30.06.2023 | 364 Tage | 33 | 2,33 |
| | 22.07.2020 | 31.08.2020 | 40 Tage | 3 | 2,33 |
| | 01.07.2009 | 22.01.2013 | 1301 Tage | 84 | 2,26 |
| | 22.01.2013 | 30.06.2013 | 159 Tage | 12 | 2,25 |
|
| 01.09.2020 | 06.04.2021 | 217 Tage | 12 | 2,17 |
| | 01.07.2017 | 30.06.2020 | 1095 Tage | 77 | 2,09 |
| | 01.07.2013 | 30.06.2016 | 1095 Tage | 84 | 1,94 |
|
| 01.07.2021 | 30.06.2022 | 364 Tage | 33 | 1,79 |
| | 02.12.2004 | 30.06.2007 | 940 Tage | 0 | - |
|
| 01.07.2001 | 12.10.2004 | 1199 Tage | 0 | - |
2016-07-012021-04-072022-07-012020-07-222009-07-012013-01-222020-09-012017-07-012013-07-012021-07-012004-12-022001-07-01