Mitarbeiterhistorie FC Ascona
Die Mitarbeiterhistorie listet alle Trainer, Präsidenten, Sportliche Leiter etc. sowie deren Amtszeit, die jemals für den ausgewählten Verein gearbeitet haben. Unter „Personalie“ kann man im Dropdown-Menü zwischen den einzelnen Ämtern wechseln.
Name/Geburtsdatum | Nat. | Amtsantritt | Amtsende | Amtszeit | Spiele | PPS |
|
| 28.09.2023 | | 359 Tage | 22 | 1,23 |
| | 01.07.2023 | 18.09.2023 | 79 Tage | 0 | - |
| | 01.07.2023 | 18.09.2023 | 79 Tage | 5 | 0,00 |
| | 05.10.2022 | 30.06.2023 | 268 Tage | 23 | 1,43 |
| | 01.07.2020 | 13.09.2022 | 804 Tage | 30 | 1,60 |
| | 12.09.2017 | 30.06.2018 | 291 Tage | 13 | 1,46 |
|
| 01.07.2017 | 11.09.2017 | 72 Tage | 5 | 0,20 |
| | 20.09.2016 | 30.06.2017 | 283 Tage | 22 | 1,50 |
| | 01.07.2016 | 19.09.2016 | 80 Tage | 6 | 1,00 |
| | 20.10.2014 | 30.06.2016 | 619 Tage | 44 | 1,50 |
|
| 01.07.2013 | 20.10.2014 | 476 Tage | 39 | 1,46 |
| | 01.07.2005 | 30.06.2006 | 364 Tage | 1 | 0,00 |
2023-09-282023-07-012023-07-012022-10-052020-07-012017-09-122017-07-012016-09-202016-07-012014-10-202013-07-012005-07-01