Falkenbergs FF
- Kadergröße: 21
- Durchschnittsalter: 23,9
- Legionäre: 2 9,5 %
- A-Nationalspieler: 1
- Stadion: Falcon Alkoholfri Arena 5.500 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Mitarbeiterhistorie Falkenbergs FF
Die Mitarbeiterhistorie listet alle Trainer, Präsidenten, Sportliche Leiter etc. sowie deren Amtszeit, die jemals für den ausgewählten Verein gearbeitet haben. Unter „Personalie“ kann man im Dropdown-Menü zwischen den einzelnen Ämtern wechseln.
Name/Geburtsdatum | Nat. | Amtsantritt | Amtsende | Amtszeit | Spiele | PPS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2007 | 31.12.2007 | 364 Tage | 0 | - | ||||
| 01.01.2002 | 31.12.2003 | 729 Tage | 0 | - | ||||
| 01.07.1996 | 31.12.1999 | 1278 Tage | 0 | - | ||||
| 01.01.1991 | 31.12.1996 | 2191 Tage | 0 | - | ||||
| 24.05.2021 | 21.02.2022 | 273 Tage | 23 | 0,83 | ||||
| 01.01.2008 | 31.12.2008 | 365 Tage | 30 | 1,47 | ||||
| 01.01.2014 | 31.12.2014 | 364 Tage | 31 | 1,06 | ||||
| 01.01.2013 | 31.12.2013 | 364 Tage | 35 | 2,03 | ||||
| 19.02.2022 | 947 Tage | 91 | 2,07 | |||||
| 01.01.2008 | 31.12.2012 | 1826 Tage | 98 | 1,40 | ||||
| 01.01.2015 | 24.05.2021 | 2335 Tage | 207 | 1,10 |