Evros Soufliou
Mitarbeiterhistorie Evros Soufliou
Die Mitarbeiterhistorie listet alle Trainer, Präsidenten, Sportliche Leiter etc. sowie deren Amtszeit, die jemals für den ausgewählten Verein gearbeitet haben. Unter „Personalie“ kann man im Dropdown-Menü zwischen den einzelnen Ämtern wechseln.
Name/Geburtsdatum | Nat. | Amtsantritt | Amtsende | Amtszeit | Spiele | S | U | N | PPS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2015 | 25.10.2015 | 03 Monate 24 Tage | 0 | - | - | - | - | ||||
| 24.02.2015 | 19.03.2015 | 23 Tage | 0 | - | - | - | - | ||||
| 14.01.2014 | 22.04.2014 | 03 Monate 08 Tage | 0 | - | - | - | - |