Name im Heimatland: | Сергеев Евгений Александрович |
---|---|
Geb./Alter: | 07.03.1926 |
Geburtsort: | Pavlovo, Tula Region |
Todestag: | 22.01.1993 (66) |
Nationalität: | Russland |
ø-Amtszeit als Trainer: |
1,70 Jahre |
Evgeniy Sergeev
22.01.1993 (66)
- Geb./Alter: 07.03.1926
- Geburtsort: Pavlovo, Tula Region
- Staatsbürgerschaft: Russland
- Todestag: 22.01.1993 (66)
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,70 Jahre
War Spieler:
Letzter Verein :
KS Voronezh
Meiste Spiele für :
KS Voronezh
Profildaten
Leistungsdaten
Keine Daten vorhanden.
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dinamo Bryansk Trainer | 78/79 (01.06.1979) | 79/80 (31.05.1980) | - | 0,00 | ||
Dinamo Bryansk Co-Trainer | 77/78 (01.01.1978) | 78/79 (31.05.1979) | - | 0,00 | ||
L. Chita Trainer | 76/77 (01.01.1977) | 77/78 (31.12.1977) | - | 0,00 | ||
Dinamo Bryansk Co-Trainer | 74/75 (01.05.1975) | 76/77 (31.12.1976) | - | 0,00 | ||
Desna Bryansk Trainer | 65/66 (01.01.1966) | 69/70 (31.12.1969) | - | 0,00 | ||
Khimik Berezniki Trainer | 61/62 (01.01.1962) | 62/63 (31.12.1962) | - | 0,00 | ||
SEM Tomsk Trainer | 59/60 (01.01.1960) | 60/61 (30.06.1961) | - | 0,00 | ||
Shakhter Shakht Co-Trainer | 57/58 (01.01.1958) | 59/60 (31.12.1959) | - | 0,00 | ||
KS Voronezh Technische/r Mitarbeiter/in | 55/56 (10.01.1956) | 56/57 (30.05.1957) | - | 0,00 |
Transferhistorie als Spieler
Hier werden alle Transfers eines ausgewählten Spielers angezeigt. Neben dem Zeitpunkt eines Transfers, den beteiligten Vereinen und der Ablösesumme, wird auch der Marktwert des Spielers zum Zeitpunkt des Transfers angegeben.
Saison | Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | MW | Ablöse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55/56 | 01.01.1956 | KS Voronezh | Karriereende | - | - | |||||
52/53 | 01.01.1953 | Unbekannt | KS Voronezh | - | - | |||||
Transfererlöse gesamt: | 0 |