Name im Heimatland: | 김은중 |
---|---|
Geb./Alter: | 08.04.1979 (45) |
Geburtsort: | Seoul |
Nationalität: | Südkorea |
ø-Amtszeit als Trainer: |
1,59 Jahre |
Trainerlizenz: | B-Lizenz |
Bevorzugte Formation: | 4-3-3 offensiv |
Eun-joong Kim
- Geb./Alter: 08.04.1979 (45)
- Geburtsort: Seoul
- Staatsbürgerschaft: Südkorea
- Trainerlizenz : B-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,59 Jahre
- Bevorzugte Formation : 4-3-3 offensiv
War Spieler:
Letzter Verein :
Daejeon Citizen
Meiste Spiele für :
FC Seoul
Karriereende :
01.01.2015
Profildaten
Leistungsdaten
Keine Daten vorhanden.
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Suwon FC Trainer | 23/24 (20.12.2023) | vsl. 31.12.2025 | 32 | 1,50 | ||
Südkorea U20 Trainer | 21/22 (15.12.2021) | 23/24 (19.12.2023) | 15 | 2,00 | ||
Südkorea U19 Trainer | 21/22 (15.12.2021) | 23/24 (19.12.2023) | 9 | 1,89 | ||
Südkorea U23 Co-Trainer | 17/18 (01.10.2017) | 21/22 (15.12.2021) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Hak-bum Kim (16 Spiele), Bong-gil Kim (13 Spiele), Sun-hong Hwang (3 Spiele) | ||||||
Südkorea U22 Co-Trainer | 17/18 (01.10.2017) | 21/22 (15.12.2021) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Hak-bum Kim (6 Spiele) | ||||||
AFC Tubize Co-Trainer | 14/15 (24.01.2015) | 16/17 (30.06.2017) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Colbert Marlot (44 Spiele), Régis Brouard (31 Spiele), William Salvadori (2 Spiele), Thierry Berghmans (2 Spiele), Thierry Goudet (2 Spiele) |
Transferhistorie als Spieler
Hier werden alle Transfers eines ausgewählten Spielers angezeigt. Neben dem Zeitpunkt eines Transfers, den beteiligten Vereinen und der Ablösesumme, wird auch der Marktwert des Spielers zum Zeitpunkt des Transfers angegeben.
Saison | Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | MW | Ablöse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/15 | 01.01.2015 | Daejeon Citizen | Karriereende | - | - | |||||
13/14 | 01.03.2014 | Gangwon FC | Daejeon Citizen | 325 Tsd. € | ablösefrei | |||||
13/14 | 31.12.2013 | Pohang Steelers | Gangwon FC | 325 Tsd. € | Leih-Ende | |||||
13/14 | 28.07.2013 | Gangwon FC | Pohang Steelers | 1,00 Mio. € | Leihe | |||||
11/12 | 21.11.2011 | Jeju United | Gangwon FC | 1,50 Mio. € | ablösefrei | |||||
09/10 | 01.01.2010 | CS Ginde | Jeju United | - | ? | |||||
08/09 | 01.01.2009 | FC Seoul | CS Ginde | - | ablösefrei | |||||
03/04 | 31.12.2004 | Vegalta Sendai | Daejeon Citizen | - | Leih-Ende | |||||
03/04 | 27.01.2004 | Daejeon Citizen | FC Seoul | - | 770 Tsd. € | |||||
03/04 | 01.08.2003 | Daejeon Citizen | Vegalta Sendai | - | Leihe | |||||
96/97 | 05.01.1997 | Cheetahs Jugend | Daejeon Citizen | - | ablösefrei | |||||
Transfererlöse gesamt: | 770 Tsd. € |