Geb./Alter: | 10.10.1946 |
---|---|
Geburtsort: | Wien |
Todestag: | 13.01.2018 (71) |
Nationalität: | Österreich |
ø-Amtszeit als Trainer: |
0,11 Jahre |
Erich Schreitl
13.01.2018 (71)
- Geb./Alter: 10.10.1946
- Geburtsort: Wien
- Staatsbürgerschaft: Österreich
- Todestag: 13.01.2018 (71)
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,11 Jahre
War Spieler:
Letzter Verein :
SV Mattersburg
Profildaten
Leistungsdaten
Keine Daten vorhanden.
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
SV Wienerberger Co-Trainer | 07/08 (01.01.2008) | 07/08 (30.06.2008) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Claus Schönberger (15 Spiele) | ||||||
SV Wienerberger Interimstrainer | 04/05 (22.11.2004) | 04/05 (31.12.2004) | - | 0,00 | ||
Austria Wien Torwart-Trainer | 96/97 (01.07.1996) | 96/97 (15.04.1997) | - | 0,00 | ||
Torwart-Trainer unter: Walter Skocik (30 Spiele) | ||||||
SV Mattersburg Spielertrainer | 81/82 (01.07.1981) | 81/82 (30.06.1982) | - | 0,00 | ||
SC Viktoria X Torwart-Trainer | 07/08 (31.12.2007) | - | 0,00 |
Transferhistorie als Spieler
Hier werden alle Transfers eines ausgewählten Spielers angezeigt. Neben dem Zeitpunkt eines Transfers, den beteiligten Vereinen und der Ablösesumme, wird auch der Marktwert des Spielers zum Zeitpunkt des Transfers angegeben.
Saison | Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | MW | Ablöse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82/83 | 01.07.1982 | SV Mattersburg | Karriereende | - | - | |||||
80/81 | 01.07.1980 | First Vienna FC | SV Mattersburg | - | ? | |||||
77/78 | 01.07.1977 | Austria Wien | First Vienna FC | - | ? | |||||
73/74 | 01.07.1973 | Unbekannt | Austria/WAC | - | ? | |||||
69/70 | 01.07.1969 | Eisenstadt | Unbekannt | - | ? | |||||
67/68 | 01.07.1967 | Austria Wien | Eisenstadt | - | ? | |||||
Transfererlöse gesamt: | 0 |