Geb./Alter: | 24.12.1964 (59) |
---|---|
Geburtsort: | Thionville |
Nationalität: |
Frankreich Deutschland |
ø-Amtszeit als Trainer: |
3,35 Jahre |
Eric Becker
Karriereende
Letzter Posten:
Trainer
US Sarre-Union
Amtsende: 13.03.2016
- Geb./Alter: 24.12.1964 (59)
- Geburtsort: Thionville
- Staatsbürgerschaft: Frankreich
- ø-Amtszeit als Trainer : 3,35 Jahre
War Spieler:
Letzter Verein :
SC Toulon 83
Meiste Spiele für :
FC Istres
Karriereende :
01.07.1994
Profildaten
Leistungsdaten
Keine Daten vorhanden.
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
US Sarre-Union Trainer | 15/16 (01.07.2015) | 15/16 (13.03.2016) | - | 0,00 | ||
Reipertswiller Trainer | 09/10 (01.07.2009) | 14/15 (30.06.2015) | - | 0,00 |
Transferhistorie als Spieler
Hier werden alle Transfers eines ausgewählten Spielers angezeigt. Neben dem Zeitpunkt eines Transfers, den beteiligten Vereinen und der Ablösesumme, wird auch der Marktwert des Spielers zum Zeitpunkt des Transfers angegeben.
Saison | Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | MW | Ablöse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94/95 | 01.07.1994 | SC Toulon 83 | Karriereende | - | - | |||||
93/94 | 01.07.1993 | FC Lorient | SC Toulon 83 | - | ? | |||||
92/93 | 01.07.1992 | FC Istres | FC Lorient | - | ? | |||||
86/87 | 01.07.1986 | Thionville | Istres Sports | - | ? | |||||
83/84 | 01.07.1983 | Unbekannt | Thionville | - | ? | |||||
Transfererlöse gesamt: | 0 |