Geb./Alter: | 02.06.1965 (59) |
---|---|
Geburtsort: | Latina |
Nationalität: | Italien |
Trainerlizenz: | Torwart-Trainer-Lizenz |
Enrico Picca
- Geb./Alter: 02.06.1965 (59)
- Geburtsort: Latina
- Staatsbürgerschaft: Italien
- Trainerlizenz : Torwart-Trainer-Lizenz
War Spieler:
Letzter Verein :
Campobasso
Meiste Spiele für :
Campobasso
Karriereende :
01.07.1988
Profildaten
Leistungsdaten
Keine Daten vorhanden.
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Latina Calcio Torwart-Trainer | 15/16 (01.07.2015) | 15/16 (13.06.2016) | - | 0,00 | ||
Torwart-Trainer unter: Mario Somma (17 Spiele), Carmine Gautieri (12 Spiele), Mark Iuliano (12 Spiele), Andrea Chiappini (2 Spiele) | ||||||
Latina U19 Torwart-Trainer | 13/14 (01.07.2013) | 14/15 (30.06.2015) | - | 0,00 | ||
Torwart-Trainer unter: Marco Ghirotto (27 Spiele), Mark Iuliano (14 Spiele), Andrea Chiappini (9 Spiele), Paolo Negro (4 Spiele) | ||||||
Latina Calcio Torwart-Trainer | 12/13 (09.04.2013) | 12/13 (24.06.2013) | - | 0,00 | ||
Torwart-Trainer unter: Stefano Sanderra (9 Spiele) | ||||||
Latina U19 Torwart-Trainer | 12/13 (01.07.2012) | 12/13 (08.04.2013) | - | 0,00 |
Ehemalige Vereine
Santa Rita, Virtus Latina, B.go Flora, Virtus Cisterna
Transferhistorie als Spieler
Hier werden alle Transfers eines ausgewählten Spielers angezeigt. Neben dem Zeitpunkt eines Transfers, den beteiligten Vereinen und der Ablösesumme, wird auch der Marktwert des Spielers zum Zeitpunkt des Transfers angegeben.
Saison | Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | MW | Ablöse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88/89 | 01.07.1988 | Campobasso | Karriereende | - | - | |||||
86/87 | 01.07.1986 | Potenza SC | Campobasso | - | ? | |||||
85/86 | 01.07.1985 | Campobasso | Potenza SC | - | ? | |||||
Transfererlöse gesamt: | 0 |