Mitarbeiterhistorie El Tanque Sisley
Die Mitarbeiterhistorie listet alle Trainer, Präsidenten, Sportliche Leiter etc. sowie deren Amtszeit, die jemals für den ausgewählten Verein gearbeitet haben. Unter „Personalie“ kann man im Dropdown-Menü zwischen den einzelnen Ämtern wechseln.
Name/Geburtsdatum | Nat. | Amtsantritt | Amtsende | Amtszeit | Spiele | PPS |
| | 27.06.2017 | 16.07.2017 | 19 Tage | 2 | 0,00 |
| | 02.05.2016 | 30.06.2016 | 59 Tage | 5 | 0,00 |
| | 01.01.2017 | 26.06.2017 | 176 Tage | 20 | 1,05 |
| | 06.03.2011 | 30.08.2011 | 177 Tage | 14 | 0,71 |
| | 04.07.2016 | 31.12.2016 | 180 Tage | 12 | 2,42 |
| | 17.07.2017 | 02.02.2018 | 200 Tage | 18 | 1,22 |
|
| 01.01.2013 | 08.08.2013 | 219 Tage | 17 | 1,06 |
| | 22.05.2010 | 06.03.2011 | 288 Tage | 18 | 1,56 |
| | 01.08.2009 | 20.05.2010 | 292 Tage | 0 | - |
| | 01.05.2001 | 17.04.2002 | 351 Tage | 0 | - |
| | 01.01.2005 | 31.12.2005 | 364 Tage | 0 | - |
| | 07.04.2015 | 02.05.2016 | 391 Tage | 33 | 1,09 |
| | 30.08.2011 | 31.12.2012 | 489 Tage | 42 | 1,45 |
| | 09.08.2013 | 06.04.2015 | 605 Tage | 52 | 1,19 |
| | 01.07.1993 | 30.06.1995 | 729 Tage | 0 | - |
2017-06-272016-05-022017-01-012011-03-062016-07-042017-07-172013-01-012010-05-222009-08-012001-05-012005-01-012015-04-072011-08-302013-08-091993-07-01