Mitarbeiterhistorie El Tanque Sisley
Die Mitarbeiterhistorie listet alle Trainer, Präsidenten, Sportliche Leiter etc. sowie deren Amtszeit, die jemals für den ausgewählten Verein gearbeitet haben. Unter „Personalie“ kann man im Dropdown-Menü zwischen den einzelnen Ämtern wechseln.
Name/Geburtsdatum | Nat. | Amtsantritt | Amtsende | Amtszeit | Spiele | S | U | N | PPS |
| | 04.07.2016 | 31.12.2016 | 05 Monate 27 Tage | 12 | 9 | 2 | 1 | 2,42 |
| | 22.05.2010 | 06.03.2011 | 09 Monate 12 Tage | 18 | 8 | 4 | 6 | 1,56 |
| | 30.08.2011 | 31.12.2012 | 01 Jahr 04 Monate 01 Tag | 42 | 17 | 10 | 15 | 1,45 |
| | 17.07.2017 | 02.02.2018 | 06 Monate 16 Tage | 18 | 5 | 7 | 6 | 1,22 |
| | 09.08.2013 | 06.04.2015 | 01 Jahr 07 Monate 28 Tage | 52 | 16 | 14 | 22 | 1,19 |
| | 07.04.2015 | 02.05.2016 | 01 Jahr 25 Tage | 33 | 9 | 9 | 15 | 1,09 |
|
| 01.01.2013 | 08.08.2013 | 07 Monate 07 Tage | 17 | 4 | 6 | 7 | 1,06 |
| | 01.01.2017 | 26.06.2017 | 05 Monate 25 Tage | 20 | 6 | 3 | 11 | 1,05 |
| | 06.03.2011 | 30.08.2011 | 05 Monate 24 Tage | 14 | 3 | 1 | 10 | 0,71 |
| | 27.06.2017 | 16.07.2017 | 19 Tage | 2 | - | - | 2 | 0,00 |
| | 02.05.2016 | 30.06.2016 | 01 Monat 28 Tage | 5 | - | - | 5 | 0,00 |
| | 01.08.2009 | 20.05.2010 | 09 Monate 18 Tage | 0 | - | - | - | - |
| | 01.01.2005 | 31.12.2005 | 11 Monate 29 Tage | 0 | - | - | - | - |
| | 01.05.2001 | 17.04.2002 | 11 Monate 17 Tage | 0 | - | - | - | - |
| | 01.07.1993 | 30.06.1995 | 01 Jahr 11 Monate 30 Tage | 0 | - | - | - | - |
2016-07-042010-05-222011-08-302017-07-172013-08-092015-04-072013-01-012017-01-012011-03-062017-06-272016-05-022009-08-012005-01-012001-05-011993-07-01