Eintracht Dortmund Jugend
Mitarbeiterhistorie Eintracht Dortmund Jugend
Die Mitarbeiterhistorie listet alle Trainer, Präsidenten, Sportliche Leiter etc. sowie deren Amtszeit, die jemals für den ausgewählten Verein gearbeitet haben. Unter „Personalie“ kann man im Dropdown-Menü zwischen den einzelnen Ämtern wechseln.
Name/Geburtsdatum | Nat. | Amtsantritt | Amtsende | Amtszeit | Spiele | PPS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2018 | 2275 Tage | 0 | - | |||||
| 01.06.2018 | 31.12.2018 | 213 Tage | 0 | - | ||||
| k. A. | 01.07.2016 | 30.06.2018 | 729 Tage | 0 | - | |||
| 01.07.2015 | 30.06.2017 | 730 Tage | 0 | - | ||||
| 01.07.1988 | 30.06.2000 | 4382 Tage | 0 | - |