Mitarbeiterhistorie Dukla Banska Bystrica (1965 - 2017)
Die Mitarbeiterhistorie listet alle Trainer, Präsidenten, Sportliche Leiter etc. sowie deren Amtszeit, die jemals für den ausgewählten Verein gearbeitet haben. Unter „Personalie“ kann man im Dropdown-Menü zwischen den einzelnen Ämtern wechseln.
Name/Geburtsdatum | Nat. | Amtsantritt | Amtsende | Amtszeit | Spiele | PPS |
| | 01.01.2007 | 30.05.2007 | 149 Tage | 0 | - |
| | 26.04.1996 | 29.04.1997 | 368 Tage | 0 | - |
| | 01.07.1989 | 30.06.1991 | 729 Tage | 0 | - |
| | 01.07.1987 | 30.06.1989 | 730 Tage | 0 | - |
| | 15.10.1980 | 27.10.1980 | 12 Tage | 0 | - |
| | 01.07.2005 | 30.06.2006 | 364 Tage | 1 | 0,00 |
| | 01.01.2006 | 14.12.2006 | 347 Tage | 4 | 0,25 |
| | 01.07.2015 | 17.10.2016 | 474 Tage | 14 | 0,43 |
| | 09.10.2014 | 30.06.2015 | 264 Tage | 24 | 0,71 |
| | 25.09.2007 | 27.08.2008 | 337 Tage | 11 | 0,91 |
| | 01.07.2012 | 09.10.2014 | 830 Tage | 82 | 1,18 |
| | 26.08.2008 | 30.11.2008 | 96 Tage | 12 | 1,33 |
| | 01.07.2003 | 15.11.2004 | 503 Tage | 22 | 1,41 |
| | 01.07.2010 | 08.11.2010 | 130 Tage | 17 | 1,41 |
| | 01.12.2008 | 30.06.2010 | 576 Tage | 49 | 1,45 |
| | 08.11.2010 | 30.06.2011 | 234 Tage | 18 | 1,50 |
| | 18.10.2016 | 30.06.2017 | 255 Tage | 19 | 1,58 |
| | 23.11.2004 | 27.09.2005 | 308 Tage | 32 | 1,59 |
2007-01-011996-04-261989-07-011987-07-011980-10-152005-07-012006-01-012015-07-012014-10-092007-09-252012-07-012008-08-262003-07-012010-07-012008-12-012010-11-082016-10-182004-11-23