Mitarbeiterhistorie Dukla Banska Bystrica (1965 - 2017)
Die Mitarbeiterhistorie listet alle Trainer, Präsidenten, Sportliche Leiter etc. sowie deren Amtszeit, die jemals für den ausgewählten Verein gearbeitet haben. Unter „Personalie“ kann man im Dropdown-Menü zwischen den einzelnen Ämtern wechseln.
Name/Geburtsdatum | Nat. | Amtsantritt | Amtsende | Amtszeit | Spiele | S | U | N | PPS |
| | 23.11.2004 | 27.09.2005 | 10 Monate 04 Tage | 32 | 15 | 6 | 11 | 1,59 |
| | 18.10.2016 | 30.06.2017 | 08 Monate 12 Tage | 19 | 9 | 3 | 7 | 1,58 |
| | 08.11.2010 | 30.06.2011 | 07 Monate 22 Tage | 18 | 8 | 3 | 7 | 1,50 |
| | 01.12.2008 | 30.06.2010 | 01 Jahr 06 Monate 30 Tage | 49 | 19 | 14 | 16 | 1,45 |
| | 01.07.2010 | 08.11.2010 | 04 Monate 08 Tage | 17 | 6 | 6 | 5 | 1,41 |
| | 01.07.2003 | 15.11.2004 | 01 Jahr 04 Monate 15 Tage | 22 | 8 | 7 | 7 | 1,41 |
| | 26.08.2008 | 30.11.2008 | 03 Monate 04 Tage | 12 | 4 | 4 | 4 | 1,33 |
| | 01.07.2012 | 09.10.2014 | 02 Jahre 03 Monate 08 Tage | 82 | 24 | 25 | 33 | 1,18 |
| | 25.09.2007 | 27.08.2008 | 11 Monate 02 Tage | 11 | 2 | 4 | 5 | 0,91 |
| | 09.10.2014 | 30.06.2015 | 08 Monate 21 Tage | 24 | 4 | 5 | 15 | 0,71 |
| | 01.07.2015 | 17.10.2016 | 01 Jahr 03 Monate 16 Tage | 14 | 1 | 3 | 10 | 0,43 |
| | 01.01.2006 | 14.12.2006 | 11 Monate 12 Tage | 4 | - | 1 | 3 | 0,25 |
| | 01.07.2005 | 30.06.2006 | 11 Monate 30 Tage | 1 | - | - | 1 | 0,00 |
| | 01.01.2007 | 30.05.2007 | 04 Monate 28 Tage | 0 | - | - | - | - |
| | 26.04.1996 | 29.04.1997 | 01 Jahr 03 Tage | 0 | - | - | - | - |
| | 01.07.1989 | 30.06.1991 | 01 Jahr 11 Monate 30 Tage | 0 | - | - | - | - |
| | 01.07.1987 | 30.06.1989 | 01 Jahr 11 Monate 30 Tage | 0 | - | - | - | - |
| | 15.10.1980 | 27.10.1980 | 12 Tage | 0 | - | - | - | - |
2004-11-232016-10-182010-11-082008-12-012010-07-012003-07-012008-08-262012-07-012007-09-252014-10-092015-07-012006-01-012005-07-012007-01-011996-04-261989-07-011987-07-011980-10-15