Name im Heimatland: | Драган Чадиковски |
---|---|
Geb./Alter: | 13.01.1982 (42) |
Geburtsort: | Belgrad |
Nationalität: |
Nordmazedonien Slowenien |
ø-Amtszeit als Trainer: |
1,00 Jahre |
Bevorzugte Formation: | 4-2-3-1 |
Dragan Cadikovski
www.nkcelje.si
- Geb./Alter: 13.01.1982 (42)
- Geburtsort: Belgrad
- Staatsbürgerschaft: Nordmazedonien
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,00 Jahre
- Bevorzugte Formation : 4-2-3-1
War Spieler:
Letzter Verein :
USV Wies
Meiste Spiele für :
NK Celje
Karriereende :
01.07.2022
Profildaten
Leistungsdaten
Keine Daten vorhanden.
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | von / bis | Amtszeit | Spiele | G | U | V | Eingesetzte Spieler | ø-Tore | PPS | Spiele / PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NK Radomlje U17 Trainer | 22/23 (01.07.2022) | 22/23 (30.06.2023) | 22/23 (01.07.2022) / 22/23 (30.06.2023) | 364 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
NK Celje Co-Trainer | 20/21 (20.11.2020) | 21/22 (31.12.2021) | 20/21 (20.11.2020) / 21/22 (31.12.2021) | 406 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Co-Trainer unter: Agron Salja (20 Spiele), Jiri Jarosik (12 Spiele), Simon Seslar (11 Spiele), Dusan Kosic (8 Spiele) |
Transferhistorie als Spieler
Hier werden alle Transfers eines ausgewählten Spielers angezeigt. Neben dem Zeitpunkt eines Transfers, den beteiligten Vereinen und der Ablösesumme, wird auch der Marktwert des Spielers zum Zeitpunkt des Transfers angegeben.
Saison | Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | MW | Ablöse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/23 | 01.07.2022 | USV Wies | Karriereende | - | - | |||||
21/22 | 01.02.2022 | pausiert | USV Wies | - | - | |||||
20/21 | 01.07.2020 | Tek Sloga | pausiert | - | - | |||||
19/20 | 14.01.2020 | Kolubara | Tek Sloga | 25 Tsd. € | ablösefrei | |||||
16/17 | 01.07.2016 | Gleinstätten | Kolubara | - | ablösefrei | |||||
15/16 | 01.01.2016 | Vereinslos | Gleinstätten | - | - | |||||
15/16 | 18.11.2015 | Velez Mostar | Vereinslos | 125 Tsd. € | - | |||||
15/16 | 16.07.2015 | Kolubara | Velez Mostar | 200 Tsd. € | ablösefrei | |||||
14/15 | 01.07.2014 | Radnicki 1923 | Kolubara | 200 Tsd. € | ? | |||||
13/14 | 20.01.2014 | NK Celje | Radnicki 1923 | 200 Tsd. € | ablösefrei | |||||
13/14 | 13.08.2013 | NK Domzale | NK Celje | 300 Tsd. € | ablösefrei | |||||
12/13 | 22.01.2013 | FC Koper | NK Domzale | 300 Tsd. € | ablösefrei | |||||
12/13 | 01.08.2012 | Vereinslos | FC Koper | 400 Tsd. € | - | |||||
11/12 | 01.10.2011 | NK Olimpija | Vereinslos | 400 Tsd. € | - | |||||
11/12 | 01.07.2011 | Rudar Velenje | NK Olimpija | 400 Tsd. € | ablösefrei | |||||
10/11 | 01.01.2011 | Publikum Celje | Rudar Velenje | 400 Tsd. € | ablösefrei | |||||
10/11 | 01.08.2010 | Incheon Utd. | Publikum Celje | 400 Tsd. € | ablösefrei | |||||
08/09 | 01.01.2009 | Partizan | Incheon Utd. | 400 Tsd. € | 500 Tsd. € | |||||
07/08 | 01.01.2008 | NK Maribor | Partizan | 120 Tsd. € | 100 Tsd. € | |||||
07/08 | 01.08.2007 | Zenit II | NK Maribor | 500 Tsd. € | ablösefrei | |||||
06/07 | 30.06.2007 | Publikum Celje | Zenit II | 500 Tsd. € | Leih-Ende | |||||
06/07 | 01.07.2006 | Zenit II | Publikum Celje | 500 Tsd. € | Leihgebühr: 25 Tsd. € |
|||||
05/06 | 01.01.2006 | Zenit S-Pb | Zenit II | 500 Tsd. € | - | |||||
04/05 | 01.01.2005 | Publikum Celje | Zenit S-Pb | 800 Tsd. € | 800 Tsd. € | |||||
01/02 | 01.07.2001 | Kolubara | Publikum Celje | - | ? | |||||
97/98 | 01.07.1997 | K.Lazarevac U19 | Kolubara | - | - | |||||
Transfererlöse gesamt: | 1,43 Mio. € |