Dr. Erwin Lammenett
Karriereende
Letzter Posten:
Trainer
SV Rott U19 (- 2018)
Amtsende: 30.06.2017
- Geb./Alter: 02.03.1964 (60)
- Geburtsort: Schleiden (Eifel)
- Staatsbürgerschaft: Deutschland
- Trainerlizenz : B-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,90 Jahre
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | von / bis | Amtszeit | Spiele | G | U | V | Eingesetzte Spieler | ø-Tore | PPS | Spiele / PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SV Rott U19 Trainer | 16/17 (03.01.2017) | 16/17 (30.06.2017) | 16/17 (03.01.2017) / 16/17 (30.06.2017) | 178 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
SV Rott U19 Trainer | 14/15 (04.02.2015) | 14/15 (30.06.2015) | 14/15 (04.02.2015) / 14/15 (30.06.2015) | 146 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Walheim Jgd. Sportlicher Leiter | 14/15 (01.01.2015) | 16/17 (30.06.2017) | 14/15 (01.01.2015) / 16/17 (30.06.2017) | 911 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
H. Walheim U17 Sportlicher Leiter | 14/15 (01.01.2015) | 16/17 (30.06.2017) | 14/15 (01.01.2015) / 16/17 (30.06.2017) | 911 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
SV Rott U19 Teammanager | 14/15 (01.07.2014) | 14/15 (03.02.2015) | 14/15 (01.07.2014) / 14/15 (03.02.2015) | 217 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
H. Walheim U17 Trainer | 14/15 (01.07.2014) | 14/15 (31.12.2014) | 14/15 (01.07.2014) / 14/15 (31.12.2014) | 183 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Walheim Jgd. Trainer | 10/11 (01.07.2010) | 11/12 (30.06.2012) | 10/11 (01.07.2010) / 11/12 (30.06.2012) | 730 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Rott Jugend Co-Trainer | 06/07 (01.01.2007) | 06/07 (30.06.2007) | 06/07 (01.01.2007) / 06/07 (30.06.2007) | 180 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
SV Breinig Jgd. Trainer | 06/07 (01.07.2006) | 06/07 (30.06.2007) | 06/07 (01.07.2006) / 06/07 (30.06.2007) | 364 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Rott Jugend Trainer | 05/06 (01.07.2005) | 05/06 (30.06.2006) | 05/06 (01.07.2005) / 05/06 (30.06.2006) | 364 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - |