Nationalität: | Togo |
---|---|
ø-Amtszeit als Trainer: |
0,79 Jahre |
Trainerlizenz: | A-Lizenz |
Dossou Nukunu
- Staatsbürgerschaft: Togo
- Trainerlizenz : A-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,79 Jahre
Profildaten
Leistungsdaten
Keine Daten vorhanden.
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
ASC SNIM Trainer | 21/22 (17.08.2021) | 22/23 (29.11.2022) | - | 0,00 | ||
ASAC Concorde Trainer | 20/21 (08.11.2020) | 20/21 (30.04.2021) | - | 0,00 | ||
ASC Police Trainer | 19/20 (17.10.2019) | 20/21 (05.11.2020) | - | 0,00 | ||
Ksar Nouakchott Trainer | 19/20 (18.06.2019) | 19/20 (16.10.2019) | - | 0,00 |