Dong-hae Kim
- Geb./Alter: 16.03.1966 (58)
- Geburtsort: Daegu
- Staatsbürgerschaft: Südkorea
- ø-Amtszeit als Trainer : 2,04 Jahre
War Spieler:
Letzter Verein :
Suwon Bluewings
Karriereende :
01.01.1997
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | von / bis | Amtszeit | Spiele | G | U | V | Eingesetzte Spieler | ø-Tore | PPS | Spiele / PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YN Jindallae Trainer | 22/23 (01.01.2023) | 23/24 (31.12.2023) | 22/23 (01.01.2023) / 23/24 (31.12.2023) | 364 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Yangju Citizen Trainer | 14/15 (01.01.2015) | 17/18 (31.12.2017) | 14/15 (01.01.2015) / 17/18 (31.12.2017) | 1095 Tage | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0,00 : 1,00 | 0,00 | 1 / 0,00 | ||
Jeju United U18 Trainer | 12/13 (01.01.2013) | 13/14 (31.12.2013) | 12/13 (01.01.2013) / 13/14 (31.12.2013) | 364 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Seogwipo HS Co-Trainer | 11/12 (01.01.2012) | 12/13 (31.12.2012) | 11/12 (01.01.2012) / 12/13 (31.12.2012) | 365 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Sangju Sangmu Co-Trainer | 10/11 (01.01.2011) | 11/12 (31.12.2011) | 10/11 (01.01.2011) / 11/12 (31.12.2011) | 364 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Co-Trainer unter: Soo-chul Lee (27 Spiele), Tae-wan Kim (10 Spiele) | ||||||||||||||
Daegu FC Co-Trainer | 06/07 (01.01.2007) | 09/10 (31.12.2009) | 06/07 (01.01.2007) / 09/10 (31.12.2009) | 1095 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Co-Trainer unter: Byung-joo Byun (114 Spiele) | ||||||||||||||
Gyeongnam FC Co-Trainer | 05/06 (01.09.2005) | 06/07 (31.12.2006) | 05/06 (01.09.2005) / 06/07 (31.12.2006) | 486 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Co-Trainer unter: Hang-seo Park (42 Spiele) | ||||||||||||||
Jaehyun HS Trainer | 02/03 (01.07.2002) | 05/06 (30.08.2005) | 02/03 (01.07.2002) / 05/06 (30.08.2005) | 1156 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Cheonggu HS Co-Trainer | 99/00 (01.01.2000) | 01/02 (30.06.2002) | 99/00 (01.01.2000) / 01/02 (30.06.2002) | 911 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Taesung HS Co-Trainer | 97/98 (01.01.1998) | 99/00 (31.12.1999) | 97/98 (01.01.1998) / 99/00 (31.12.1999) | 729 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - |
Transferhistorie als Spieler
Hier werden alle Transfers eines ausgewählten Spielers angezeigt. Neben dem Zeitpunkt eines Transfers, den beteiligten Vereinen und der Ablösesumme, wird auch der Marktwert des Spielers zum Zeitpunkt des Transfers angegeben.
Saison | Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | MW | Ablöse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96/97 | 01.01.1997 | Suwon Bluewings | Karriereende | - | - | |||||
95/96 | 01.01.1996 | Vereinslos | Suwon Bluewings | - | - | |||||
94/95 | 01.01.1995 | LG Cheetahs | Vereinslos | - | - | |||||
92/93 | 01.09.1992 | Sangmu FC | LG Cheetahs | - | Leih-Ende | |||||
90/91 | 01.02.1991 | LG Cheetahs | Sangmu FC | - | Leihe | |||||
88/89 | 01.01.1989 | Hanyang Univ. | Lucky Goldstar | - | ablösefrei | |||||
Transfererlöse gesamt: | 0 |