Diósgyőri VTK U19
Mitarbeiterhistorie Diósgyőri VTK U19
Die Mitarbeiterhistorie listet alle Trainer, Präsidenten, Sportliche Leiter etc. sowie deren Amtszeit, die jemals für den ausgewählten Verein gearbeitet haben. Unter „Personalie“ kann man im Dropdown-Menü zwischen den einzelnen Ämtern wechseln.
Name/Geburtsdatum | Nat. | Amtsantritt | Amtsende | Amtszeit | Spiele | S | U | N | PPS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.03.2017 | 19.06.2017 | 03 Monate 06 Tage | 0 | - | - | - | - | ||||
| 02.06.2015 | 01.03.2017 | 01 Jahr 08 Monate 27 Tage | 0 | - | - | - | - |