Geb./Alter: | 25.05.1983 (41) |
---|---|
Nationalität: |
Niederlande Kroatien |
Dion Glumac
- Geb./Alter: 25.05.1983 (41)
- Staatsbürgerschaft: Niederlande
War Spieler:
Letzter Verein :
WV-HEDW
Karriereende :
01.07.2014
Profildaten
Leistungsdaten
Keine Daten vorhanden.
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ajax Amat. Co-Trainer | 20/21 (01.07.2020) | 20/21 (30.06.2021) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Detlef Le Grand (6 Spiele) | ||||||
Ajax Am. 2 Co-Trainer | 19/20 (01.07.2019) | 19/20 (30.06.2020) | - | 0,00 |
Transferhistorie als Spieler
Hier werden alle Transfers eines ausgewählten Spielers angezeigt. Neben dem Zeitpunkt eines Transfers, den beteiligten Vereinen und der Ablösesumme, wird auch der Marktwert des Spielers zum Zeitpunkt des Transfers angegeben.
Saison | Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | MW | Ablöse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/15 | 01.07.2014 | WV-HEDW | Karriereende | - | - | |||||
13/14 | 01.07.2013 | JOS Wgm | WV-HEDW | - | ablösefrei | |||||
12/13 | 01.07.2012 | FC Hilversum | JOS Wgm | - | ablösefrei | |||||
09/10 | 01.07.2009 | ADO '20 | FC Hilversum | - | ablösefrei | |||||
06/07 | 01.07.2006 | Ajax Amat. | ADO '20 | - | ablösefrei | |||||
05/06 | 01.07.2005 | RKAV Volendam | Ajax Amat. | - | ablösefrei | |||||
04/05 | 01.07.2004 | Ajax Amat. | RKAV Volendam | - | ablösefrei | |||||
02/03 | 01.07.2002 | Unbekannt | Ajax Amat. | - | ablösefrei | |||||
Transfererlöse gesamt: | 0 |